Frank Lykke Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Maler-Gruppen v/Frank Lykke Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.451' DKK MALERFLEX INDUSTRILAKERING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -379' DKK FRANK A HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 4.620' DKK FRANK A HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.007' DKK MALERFLEX INDUSTRILAKERING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MALERFLEX INDUSTRILAKERING ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af H. PALLE HANSENS EFTF. ApS (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i Maler-Gruppen v/Frank Lykke Andersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frank Lykke Andersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Frank i 10 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRANK A HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H. PALLE HANSENS EFTF. ApS
Via FRANK A HOLDING ApS -
Køgevej 206 ApS
Via FRANK A HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FRANK A HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2009 -
H. PALLE HANSENS EFTF. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2002 -
Køgevej 206 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2016
Tidslinje (20)
-
H. PALLE HANSENS EFTF. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2020
Registreringsdato: 29.05.2020 -
H.P.H. Coating ApS (Nu: Selskabet af 01.10.2019 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019 -
H.P.H. Coating ApS (Nu: Selskabet af 01.10.2019 ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2002 - 29.05.2020
Direktør
01.07.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2017 - 25.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.05.2008 - 12.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Lykke Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRANK A HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.620' DKK. Igennem sit holdingselskab FRANK A HOLDING ApS har Frank dermed også ejerandele i H. PALLE HANSENS EFTF. ApS (50-66.65%) & Køgevej 206 ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Frank Lykke Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FRANK A HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.734' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor FRANK A HOLDING ApS fremviste et underskud på 379' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.270' DKK (H. PALLE HANSENS EFTF. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.620' DKK (FRANK A HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.495' DKK (Køgevej 206 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Kristoffer Paulo Stokholm Pedersen.