Lene Bjørn Serpa
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Serpa & Co (Ejer) |
Største overskud: | 874' DKK OXFORD RESEARCH A/S (2015) |
Største underskud: | -2.688' DKK OXFORD RESEARCH A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.946' DKK OXFORD RESEARCH A/S (2015) |
Største gæld: | 10.440' DKK OXFORD RESEARCH A/S (2021) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos OXFORD RESEARCH A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Serpa & Co (8 år 4 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2001 hos Serpa & Co (tidligere Attitude Consulting v/Lene B Olsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lene Bjørn Serpa der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lene i 8 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2009.
Tidslinje (4)
-
OXFORD RESEARCH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
OXFORD RESEARCH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
Attitude Consulting v/Lene B Olsen (Nu: Serpa & Co) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2021 - 23.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.08.2001 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Asbjørn Overgaard Christiansen.