Ulrich Alfred Stolz
Erhvervsaktiv siden: | 26. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alsvej Vindmøllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 142' DKK StolzConsulting ApS (2023) |
Største underskud: | -143' DKK Taxikørsel 74 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 148' DKK StolzConsulting ApS (2023) |
Største gæld: | 612' DKK Taxikørsel 74 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Taxikørsel 74 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alsvej Vindmøllelaug I/S (21 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2001 ved Alsvej Vindmøllelaug I/S (tidligere Asferg Vindmøllelaug I/S) med titlen som Ejer. Ulrich Alfred Stolz købte en part af virksomheden d. 26. juli 2001 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Ulrich af: Peder Wehner Lindberg, Henning Salling Olesen, Arne Enevoldsen og 26 andre personer. Rollen som Ejer bestred Ulrich i 21 år 7 måneder, før stoppet den 13. marts 2023.
Virksomheden opererede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Stolz Consulting PR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Taxikørsel 74 ApS
Ejerandel: 100% -
StolzConsulting ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Taxikørsel 74 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2021 -
StolzConsulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2023
Tidslinje (11)
-
StolzConsulting ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
StolzConsulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Asferg Vindmøllelaug I/S (Nu: Alsvej Vindmøllelaug I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrich har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
26.07.2001 - 13.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
14.11.2016 - 10.01.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor StolzConsulting ApS kunne offentliggøre et overskud på 142' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Taxikørsel 74 ApS kunne offentliggøre et underskud på 143' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 142' DKK (StolzConsulting ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 148' DKK (StolzConsulting ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -69' DKK (Taxikørsel 74 ApS).