Thomas Due Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pondue I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.971' DKK K/S BRIDGWATER (2015) |
Største underskud: | -512' DKK K/S BRIDGWATER (2014) |
Største egenkapital: | 15.238' DKK K/S BRIDGWATER (2023) |
Største gæld: | 91.799' DKK K/S BRIDGWATER (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos K/S BRIDGWATER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR (18 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 i Pondue I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Odgaard Nielsen at Thomas Due Petersen stiftede Pondue I/S den dag i juni 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. oktober 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 15-19.99% -
SAMBA INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BRIDGWATER
Via ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR
Direktørposter (1)
-
SAMBA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S BRIDGWATER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
K/S BRIDGWATER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2015
Registreringsdato: 26.05.2015 -
K/S BRIDGWATER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2013
Registreringsdato: 28.05.2013 -
Bladeteam I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2011
Registreringsdato: 31.08.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
11.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.03.2007 - 28.05.2013
Bestyrelsesmedlem
26.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - 31.08.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.06.2001 - 30.10.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S BRIDGWATER fremviste et overskud på 4.971' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S BRIDGWATER fremviste et underskud på 512' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.420' DKK (K/S BRIDGWATER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.238' DKK (K/S BRIDGWATER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.266' DKK (SAMBA INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Bent Schrøder.