Rene Jensen
Erhvervsaktiv: | 7. jul. 2001 - 21. jun. 2017 |
Karrieren startede hos: | R.J.Byg v/Rene Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tropic v/Ann-Katrin Hansen & Rene Jensen (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 hos R.J.Byg v/Rene Jensen (tidligere Bagerhuset Rene Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rene Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Rene i 6 år 5 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tropic v/Ann-Katrin Hansen & Rene Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
REMI I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2017
Registreringsdato: 21.06.2017 -
REMI I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.01.2011
Registreringsdato: 11.01.2011 -
Tropic v/Ann-Katrin Hansen & Rene Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Rene har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.01.2011 - 21.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
07.07.2001 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Ann-Katrin Hansen.