Anders Wind
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wind & Stendal (Ejer) |
Største overskud: | 2.431' DKK ECREO ApS (2023) |
Største underskud: | -937' DKK INVOYZ ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.672' DKK WIST HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.116' DKK ECREO ApS (2021) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos ECREO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WIND HOLDING 2007 ApS (17 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 hos Wind & Stendal med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Casper Stendal at Anders Wind stiftede Wind & Stendal den dag i juli 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 11. november 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WIND HOLDING 2007 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WIST HOLDING ApS
Via WIND HOLDING 2007 ApS -
ECREO ApS
Via WIST HOLDING ApS -
EDL ApS
Via WIST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
WIND HOLDING 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2007 -
WIST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2007 -
ECREO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
INVOYZ ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2013
Registreringsdato: 29.11.2013 -
INVOYZ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2008
Registreringsdato: 01.07.2008 -
WIND HOLDING 2007 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2007
Registreringsdato: 05.07.2007
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
05.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2008 - 29.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Wind er desuden ejer af holdingselskabet WIST HOLDING ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet WIST HOLDING ApS ejes der også andele i ECREO ApS (100%) samt EDL ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Anders Wind, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ECREO ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.431' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor WIND HOLDING 2007 ApS kunne offentliggøre et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.431' DKK (ECREO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.672' DKK (WIST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 153' DKK (WIND HOLDING 2007 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Casper Stendal.