Charlotta Ebba Anna Louise Steuch
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | IIR DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 126' DKK REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) (2020) |
Største underskud: | -111' DKK REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 115' DKK REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) (2022) |
Største gæld: | 370' DKK REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 i IIR DANMARK ApS (tidligere ApS SMBK NR. 1738) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Charlotta Ebba Anna Louise Steuch i 8 år 4 måneder, inden stoppet d. 4. juni 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. juni 2003.
Direktørposter (1)
-
HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
House of Pilates IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2019
Registreringsdato: 17.06.2019 -
House of Pilates IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2019
Registreringsdato: 07.04.2019 -
STEUCH ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.11.2018
Registreringsdato: 05.11.2018
Blå bog (fortsat)
Charlotta har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.12.2017 - 17.06.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.10.2014 - 05.11.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2000 - 31.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) fremviste et overskud på 126' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor REEFORM PILATES CHARLOTTENLUND ApS (Nu: HOUSE OF PILATES CHARLOTTENLUND ApS) fremviste et underskud på 111' DKK.