Sebastian Bakken Dammark
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 9iA I/S v/Lars Roed & Claus Jørgensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.766' DKK Knöw ApS (2021) |
Største underskud: | -172' DKK Dammark Holding IVS (Nu: Dammark Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.735' DKK Knöw ApS (2021) |
Største gæld: | 954' DKK Knöw ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Knöw ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sheriffone v/Sebastian Bakken Dammark (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2001 hos 9iA I/S v/Lars Roed & Claus Jørgensen (tidligere 9Interactive) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Lars Roed, Claus Witt Jørgensen at Sebastian Bakken Dammark stiftede 9iA I/S v/Lars Roed & Claus Jørgensen den dag i juli 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Sebastian i 1 år 10 måneder, inden stoppet den 27. maj 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dammark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Dammark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Knöw ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
Sheriffone v/Sebastian Bakken Dammark (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
Dammark Holding IVS (Nu: Dammark Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2016
Registreringsdato: 07.07.2016
Blå bog (fortsat)
Sebastian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
06.07.2016 - Stadig aktiv
Ejer
07.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.07.2016 - 30.06.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2008 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 27.05.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Knöw ApS landede et overskud på 1.747' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Dammark Holding IVS (Nu: Dammark Holding ApS) landede et underskud på 172' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 201' DKK (Knöw ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.142' DKK (Dammark Holding IVS (Nu: Dammark Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 760' DKK (Knöw ApS).