John Nielsen
Erhvervsaktiv: | 13. sep. 1999 - 30. dec. 2020 |
Karrieren startede hos: | TRADING FOOD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 48' DKK DELI-KNAS A/S (Nu: TRADING FOOD A/S) (2014) |
Største underskud: | -29' DKK DELI-KNAS A/S (Nu: TRADING FOOD A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 386' DKK DELI-KNAS A/S (Nu: TRADING FOOD A/S) (2017) |
Største gæld: | 22' DKK DELI-KNAS A/S (Nu: TRADING FOOD A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af NTB v/John Nielsen (23 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 ved TRADING FOOD A/S (tidligere DELI-KNAS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred John Nielsen i 3 år 9 måneder, før stoppet den 24. juni 2003.
Nu arbejder virksomheden med detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 29' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NTB v/John Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (13)
-
MONEY4FUN I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Team 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020 -
Team 2 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2020
Registreringsdato: 30.12.2020
Blå bog (fortsat)
John har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.03.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.03.2014 - 30.12.2020
Reel ejer
05.11.2019 - 30.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.03.2014 - 30.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.03.2014 - 30.12.2020
Reel ejer
05.11.2019 - 30.12.2020
Ejerandel: 50%