Margrethe Theodora Suhr Ruggaard
Erhvervsaktiv: | 15. jun. 2001 - 30. jun. 2011 |
Karrieren startede hos: | Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 i Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard (tidligere Ide Blomster v/ Margrethe Theodora S Ruggaard) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Margrethe Theodora Suhr Ruggaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Margrethe nu bestreddet i 23 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor blomsterforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Lepac I/S v/Charlotte Suhr Amstrup og Margrethe Theodora Suhr Ruggaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
Lepac I/S v/Charlotte Suhr Amstrup og Margrethe Theodora Suhr Ruggaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2009
Registreringsdato: 01.01.2009 -
Ide Blomster v/ Margrethe Theodora S Ruggaard (Nu: Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2001
Registreringsdato: 15.06.2001
Blå bog (fortsat)
Margrethe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager