Ove Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUBSEAFLEX HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.474.639' DKK A/S PSE NR. 2583 (Nu: SUBSEAFLEX HOLDING ApS) (2022) |
Største underskud: | -330' DKK A/S PSE NR. 2583 (Nu: SUBSEAFLEX HOLDING ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 1.196.256' DKK A/S PSE NR. 2583 (Nu: SUBSEAFLEX HOLDING ApS) (2016) |
Største gæld: | 819.197' DKK A/S PSE NR. 2583 (Nu: SUBSEAFLEX HOLDING ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos A/S PSE NR. 2583 (Nu: SUBSEAFLEX HOLDING ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MASKININGENIØRERNES INITIATIVFOND (6 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1988 hos SUBSEAFLEX HOLDING ApS (tidligere A/S PSE NR. 2583) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Ove Nielsen i 6 år 4 måneder, inden stoppet den 20. maj 1994.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 92.891' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ON-Produkt v/Ove Nielsen (Nu: ON-Produkt v/Ove Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004 -
ON-Produkt v/Ove Nielsen (Nu: ON-Produkt v/Ove Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2001
Registreringsdato: 15.06.2001 -
DUF 1006 A/S (Nu: NILAS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.1996
Registreringsdato: 26.02.1996
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
15.06.2001 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1992 - 26.02.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.1992 - 23.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.06.1990 - 08.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 1990 til 1994 hos CRYSTAL WATER ApS.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Kasper Mayntz Paasch.