Martin Sonny Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Luni Support v/Martin S Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 4.511' DKK COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S) (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 14.171' DKK COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Luni Support v/Martin S Larsen (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 i Luni Support v/Martin S Larsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Sonny Larsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Martin nu bestreddet i 23 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Luni Support v/Martin S Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SONNY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COMPAYA A/S
Via SONNY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
COMPAYA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2008 -
SONNY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPAYA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.10.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EXCLUSIVE PRODUCTIONS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2012
Registreringsdato: 08.11.2012 -
COMPAYA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2010
Registreringsdato: 21.10.2010 -
EXCLUSIVE PRODUCTIONS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2008
Registreringsdato: 29.09.2008
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.04.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.09.2008 - 08.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S) kunne offentliggøre et overskud på 4.511' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.773' DKK (COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.187' DKK (COMPAYA ApS (Nu: COMPAYA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.996' DKK (SONNY HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Martin Saldern Schrøder.