Morten Rokkedal Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vestergaard Marine Service v/ Morten Rokkedal Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 40.336' DKK VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S) (2023) |
Største underskud: | -11.795' DKK VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 85.564' DKK VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 182.064' DKK VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 193 årsværk hos VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VMS Group A/S (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2001 i Vestergaard Marine Service v/ Morten Rokkedal Vestergaard som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Rokkedal Vestergaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. september 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VMS EJENDOMME ApS
Via VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS -
VMS Group A/S
Via VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VMS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
VMS Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2022 -
VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023 -
VMS Group A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
VMS Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
01.12.2003 - 23.11.2023
Direktør og Ejer
01.12.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.11.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2011 - 10.06.2022
Reel ejer
02.04.2013 - 09.05.2023
Ejerandel: 18,33% -
Reel ejer
22.12.2016 - 14.03.2023
Ejerandel: 33,33%
Morten Rokkedal Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS (40% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 85.564' DKK. Igennem sit holdingselskab VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS har Morten dermed også ejerandele i VMS EJENDOMME ApS (100%) & VMS Group A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Rokkedal Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Morten Rokkedal Vestergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S) der præsenterede et overskud på 40.336' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S) der præsenterede et underskud på 9.159' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 9 måneder fra 2003 til 2018 hos VMS Group A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 40.336' DKK (VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S (Nu: VMS Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.957' DKK (VENDSYSSEL FF ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.564' DKK (VESTERGAARD MARINE SERVICE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.988' DKK (VMS EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Sofie Schrøder Rokkedal Vestergaard.