Laurits Kaae
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrerfirmaet Laurits Kaae (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømrerfirmaet Laurits Kaae (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2001 i Tømrerfirmaet Laurits Kaae som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Laurits Kaae og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Laurits nu besiddet i 23 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen reparation og vedligeholdelse af skibe og både.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tømrerfirmaet Laurits Kaae
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TVILLING - KAAE BYG ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2011
Registreringsdato: 14.09.2011 -
LAURITS KAAE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2009
Registreringsdato: 28.08.2009 -
TVILLING - KAAE BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.08.2009
Registreringsdato: 06.08.2009
Blå bog (fortsat)
Laurits har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.03.2006 - 06.08.2009
Bestyrelsesmedlem
06.08.2009 - 14.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.03.2006 - 28.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab