Bjarke Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Galten AutoTeknik (Ejer) |
Største overskud: | 1.059' DKK POINT S INDKØBSFORENING (2016) |
Største underskud: | -2.046' DKK POINT S INDKØBSFORENING (2014) |
Største egenkapital: | 3.150' DKK POINT S INDKØBSFORENING (2016) |
Største gæld: | 2.256' DKK POINT S INDKØBSFORENING (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Galten AutoTeknik ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Galten AutoTeknik (21 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 ved Galten AutoTeknik (tidligere Dækringen v/Bjarke Larsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bjarke Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bjarke i 21 år 3 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen dækservice. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sneer ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Østergårdsvej 27, Galten ApS
Via Sneer ApS -
Galten AutoTeknik ApS
Via Sneer ApS
Direktørposter (3)
-
Galten AutoTeknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2022 -
Østergårdsvej 27, Galten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2022 -
Sneer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2022
Tidslinje (12)
-
Dækringen v/Bjarke Larsen (Nu: Galten AutoTeknik) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Østergårdsvej 27, Galten ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Galten AutoTeknik ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Bjarke har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2001 - 30.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.06.2022 - 07.07.2022
Direktør og Reel ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.06.2022 - 07.07.2022
Direktør og Reel ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2012 - 27.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarke Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sneer ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.306' DKK. Gennem sit holdingselskab Sneer ApS har Bjarke dermed også andele i Østergårdsvej 27, Galten ApS (100%) og Galten AutoTeknik ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bjarke Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Galten AutoTeknik ApS landede et overskud på 1.025' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Sneer ApS landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.025' DKK (Galten AutoTeknik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.451' DKK (POINT S INDKØBSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.306' DKK (Sneer ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Christian Mathias Søndergaard Vissing.