Karsten Bak
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bakoptik, Profiloptik Frs.sund (Ejer) |
Største overskud: | 1.536' DKK KARSTEN BAK HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -535' DKK KARSTEN BAK HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 10.433' DKK KARSTEN BAK HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.795' DKK Jernbanegade 23, st. ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Optikeren ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KARSTEN BAK HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 i Bakoptik, Profiloptik Frs.sund med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Karsten Bak der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Karsten i 1 år, før fratrædelsen d. 27. juni 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARSTEN BAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Optikeren ApS
Via KARSTEN BAK HOLDING ApS -
Jernbanegade 23, st. ApS
Via KARSTEN BAK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KARSTEN BAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2006 -
Optikeren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2017 -
Jernbanegade 23, st. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2021
Repræsentant (1)
-
EF Jernbanegade 23
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
EF Jernbanegade 23
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
E/F jernbanegade 23
Fratrådt som repræsentantDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
E/F jernbanegade 23
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.11.2021
Registreringsdato: 08.11.2021
Blå bog (fortsat)
Karsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.11.2010 - 02.07.2023
Direktør
21.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.07.2023 - 30.09.2024
Reel ejer
01.10.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 61,47% -
Repræsentant
08.11.2021 - 22.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Bak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARSTEN BAK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.361' DKK. Igennem holdingselskabet KARSTEN BAK HOLDING ApS har Karsten derfor også ejerandele i Optikeren ApS (50-66.65%) & Jernbanegade 23, st. ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Karsten Bak, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor KARSTEN BAK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.536' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KARSTEN BAK HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 535' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.165' DKK (KARSTEN BAK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.361' DKK (KARSTEN BAK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 134' DKK (Jernbanegade 23, st. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Anette Lund Nørgaard.