Levent Sert
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LS MURER FIRMA (Ejer) |
Største overskud: | 483' DKK MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.416' DKK MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 984' DKK MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.469' DKK Ejendomsselskabet Amagerbrogade 209 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Murer firmaet LS ApS (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2013 ved LS MURER FIRMA med titlen som Ejer. Levent Sert erhvervede virksomheden LS MURER FIRMA d. 29. april 2013. Levent der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Levent i 2 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2015.
Virksomheden opererede indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Murer firmaet LS ApS
Ejerandel: 100% -
Sert ejendom ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Amagerbrogade 209 ApS
Via Sert ejendom ApS
Direktørposter (3)
-
Murer firmaet LS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2015 -
Ejendomsselskabet Amagerbrogade 209 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023 -
Sert ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Ejendomsselskabet Amagerbrogade 209 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Sert ejendom ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
Sert ejendom ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023
Blå bog (fortsat)
Levent har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
14.01.2015 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.07.2020 - 22.09.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.04.2013 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 483' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.416' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 254' DKK (MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -55' DKK (Sert ejendom ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -693' DKK (MURER FIRMAET LS IVS (Nu: Murer firmaet LS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Levent' netværk er Mustapha Fauzi Yassine.