Frank Lange
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMANDSFORRETNINGEN OLAF JENSEN & SØNNER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 10.647' DKK OLAF JENSEN ApS (Nu: F LANGE HOLDING ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 56.314' DKK OLAF JENSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 56.987' DKK OLAF JENSEN ApS (Nu: F LANGE HOLDING ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos OLAF JENSEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af F LANGE HOLDING ApS (20 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 hos VOGNMANDSFORRETNINGEN OLAF JENSEN & SØNNER I/S i hvervet som Ejer. Frank Lange købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2000 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Frank af: Johnny Gert Jensen og Kai Ronald Jensen. Titlen som Ejer havde Frank i 2 år 1 måned, inden stoppet den 28. februar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vognmandsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F LANGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
OLAF JENSEN A/S
Via F LANGE HOLDING ApS -
F LANGE EJENDOM ApS
Via F LANGE HOLDING ApS -
Holbæk Jordmodtagelse ApS
Via F LANGE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
F LANGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2004 -
OLAF JENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2006 -
F LANGE EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2008 -
Holbæk Jordmodtagelse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
OLAF JENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
F LANGE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
OLAF JENSEN ApS (Nu: F LANGE HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Holbæk Jordmodtagelse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
16.06.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.03.2004 - 26.06.2024
Reel ejer og Direktør
08.03.2004 - Stadig aktiv
Ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2017 - 02.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor OLAF JENSEN ApS (Nu: F LANGE HOLDING ApS) landede et overskud på 10.647' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.372' DKK (OLAF JENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.314' DKK (OLAF JENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 565' DKK (F LANGE EJENDOM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Anette Lisbeth Hartvig Lange.