Lars Tegl Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KompetenceForum v/Lars Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 125' DKK KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) (2023) |
Største underskud: | -214' DKK KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 135' DKK Omø Bryghus ApS (2022) |
Største gæld: | 577' DKK KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TEGL HOLDING ApS (21 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2001 i KompetenceForum v/Lars Rasmussen (tidligere TeglConsult v/Lars Rasmussen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Tegl Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 5 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TEGL HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Omø Bryghus ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KOMPETENCEFORUM ApS
Via TEGL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TEGL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2002 -
KOMPETENCEFORUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
KOMPETENCEFORUM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Omø Bryghus ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2024
Registreringsdato: 09.03.2024 -
Omø Bryghus ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
Omø Bryghus ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - 09.03.2024
Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
04.01.2018 - 19.06.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Tegl Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TEGL HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -18' DKK. Gennem sit holdingselskab TEGL HOLDING ApS har Lars dermed også andele i KOMPETENCEFORUM ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Tegl Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) landede et overskud på 125' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS) landede et underskud på 214' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 125' DKK (KOMPETENCEFORUM ApS UNDER STIFTELSE (Nu: KOMPETENCEFORUM ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (Omø Bryghus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 101' DKK (Omø Bryghus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18' DKK (TEGL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Honey Dannica Efeu.