Camilla Louise Sylvest Graves
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cohesion v/Camilla Persson (Ejer) |
Største overskud: | 5.145' DKK THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) (2021) |
Største underskud: | -503' DKK FRINOX ApS (Nu: Graveslink ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 9.940' DKK THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) (2021) |
Største gæld: | 7.153' DKK THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Sylvest & Co Aps (10 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2001 hos Cohesion v/Camilla Persson med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Camilla Louise Sylvest Graves der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Camilla i 1 år 1 måned, før stoppet d. 27. juli 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sylvest & Co Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sylvest & Co Aps
Via Sylvest & Co Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Sylvest & Co Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2023
Tidslinje (11)
-
THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Sylvest & Co Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Sylvest & Co Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2015 - 20.06.2023
Reel ejer
01.01.2016 - 31.01.2018
Reel ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.12.2013 - 01.11.2021
Ejer
01.05.2015 - 01.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - 27.07.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Camilla Louise Sylvest Graves er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sylvest & Co Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.850' DKK. Igennem holdingselskabet Sylvest & Co Holding ApS har Camilla derfor også ejerandele i Sylvest & Co Aps (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Camilla Louise Sylvest Graves, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps) kunne offentliggøre et overskud på 5.145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 607' DKK (THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 503' DKK (FRINOX ApS (Nu: Graveslink ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.855' DKK (THERMOMADE ApS (Nu: Sylvest & Co Aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.619' DKK (FRINOX ApS (Nu: Graveslink ApS)).