Olav Fredslund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S STANTRÆK (Direktør) |
Største overskud: | 17.493' DKK A/S STANTRÆK (2022) |
Største underskud: | -341' DKK Nicodan Teknik ApS (2016) |
Største egenkapital: | 42.207' DKK A/S STANTRÆK (2023) |
Største gæld: | 57.737' DKK A/S STANTRÆK (2021) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos A/S STANTRÆK (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nicodan v/Olav Fredslund Jensen (23 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1993 i A/S STANTRÆK i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Olav Fredslund Jensen i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 15. maj 1997.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor maskinforarbejdning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 11.474' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nicodan v/Olav Fredslund Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
OFJ Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nicodan Teknik ApS
Via OFJ Holding ApS
Direktørposter (2)
-
OFJ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2018 -
Nicodan Teknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Nicodan Teknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
OFJ Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
Nicodan Teknik ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2018
Registreringsdato: 29.08.2018
Blå bog (fortsat)
Olav har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.06.2016 - 29.08.2018
Reel ejer
08.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
23.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.07.2016 - 28.08.2018
Ejer
08.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
23.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.05.1997 - 09.08.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.05.1997 - 08.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Olav Fredslund Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OFJ Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.593' DKK. Gennem holdingselskabet OFJ Holding ApS har Olav derfor også andele i Nicodan Teknik ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Olav Fredslund Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nicodan Teknik ApS kunne fremvise et overskud på 1.000' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Nicodan Teknik ApS kunne fremvise et underskud på 341' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.474' DKK (A/S STANTRÆK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 42.207' DKK (A/S STANTRÆK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.593' DKK (OFJ Holding ApS).