Jette Bengtson Moberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nice To Have I/S v/Jette Jessen & Lisa Frederiksen (Ejer) |
Største overskud: | 37' DKK BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (2020) |
Største underskud: | -86' DKK BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 107' DKK BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (2020) |
Største gæld: | 164' DKK BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af By Moberg (9 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 i Nice To Have I/S v/Jette Jessen & Lisa Frederiksen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lisa Jakab at Jette Bengtson Moberg stiftede Nice To Have I/S v/Jette Jessen & Lisa Frederiksen den dag i januar 2007. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jette i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med kufferter og lædervarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
By Moberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Aalborg15.12 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2022
Registreringsdato: 14.04.2022 -
BOHEMO ApS (Nu: Aalborg15.12 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
14.03.2022 - 31.03.2022
Bestyrelsesmedlem
14.03.2022 - 14.04.2022
Ejer
14.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2022 - 31.07.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2017 - 30.06.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.08.2009 - 19.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.08.2009 - 30.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Ida Benedicte Eriksen.