Hans Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAKS I/S (Ejer) |
Største overskud: | 10.088' DKK CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S) (2023) |
Største underskud: | -5.709' DKK Ejendomsselskabet Alma A/S (Nu: Ejendomsselskabet Alma ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 28.344' DKK CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S) (2023) |
Største gæld: | 24.339' DKK CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAND ANDERSEN HOLDING ApS (14 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2001 i HAKS I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kristian Nicolai Sønderby at Hans Andersen stiftede HAKS I/S den dag i januar 2001. Hvervet som Ejer og Stifter havde Hans i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 17. september 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SAND ANDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Alma ApS
Via SAND ANDERSEN HOLDING ApS -
CODAN RUBBER A/S
Via SAND ANDERSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Alma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2015 -
CODAN RUBBER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2009 -
SAND ANDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
CODAN RUBBER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
ALMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2016
Registreringsdato: 19.08.2016 -
Ejendomsselskabet Alma ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.10.2015
Registreringsdato: 23.10.2015 -
Ejendomsselskabet Alma A/S (Nu: Ejendomsselskabet Alma ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2015
Registreringsdato: 23.10.2015
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.12.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 64,8% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2011 - 19.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - 23.10.2015
Reel ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Direktør
23.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 64,8% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 17.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hans Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SAND ANDERSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.770' DKK. Gennem sit holdingselskab SAND ANDERSEN HOLDING ApS har Hans dermed også andele i Ejendomsselskabet Alma ApS (50-66.65%) & CODAN RUBBER A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Hans Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S) landede et overskud på 10.088' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Ejendomsselskabet Alma A/S (Nu: Ejendomsselskabet Alma ApS) landede et underskud på 2.145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.088' DKK (CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.344' DKK (CODAN RUBBER DANMARK ApS (Nu: CODAN RUBBER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.130' DKK (Ejendomsselskabet Alma A/S (Nu: Ejendomsselskabet Alma ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Tina Engelmann Burild.