Claus Lindhardt Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Claus Christensen Consulting (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Claus Christensen Consulting (23 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2001 ved Claus Christensen Consulting med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Claus Lindhardt Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Claus nu bestreddet i 23 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden it-servicevirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Claus Christensen Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
Claus Christensen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2001
Registreringsdato: 02.05.2001
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2020 - 20.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.12.2017 - 03.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse