Kaja Toft Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Østfjendshallens Cafeteria v/Kaja Toft Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -223' DKK MØNSTED BRUGSFORENING (2019) |
Største egenkapital: | 2.775' DKK MØNSTED BRUGSFORENING (2017) |
Største gæld: | 2.929' DKK MØNSTED BRUGSFORENING (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MØNSTED BRUGSFORENING (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Østfjendshallens Cafeteria v/Kaja Toft Nielsen (4 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2001 ved Østfjendshallens Cafeteria v/Kaja Toft Nielsen (tidligere Østfjendshallens Cafeteria v/Kaja Toft Nielsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kaja Toft Nielsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Kaja i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Repræsentant (1)
-
DDS Birke Stoholm Gruppe
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.11.2023
Tidslinje (5)
-
DDS Birke Stoholm Gruppe
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
MØNSTED BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2016
Registreringsdato: 22.09.2016 -
MØNSTED BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2015
Registreringsdato: 16.04.2015
Blå bog (fortsat)
Kaja har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2015 - 22.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2001 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager