Andreas Kristian Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKO INGENIØR- & BYGGEFIRMA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.696' DKK ANKO ØLGOD ApS (2020) |
Største underskud: | -744' DKK AKO BYG ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.081' DKK AKO BYG ApS (2022) |
Største gæld: | 5.249' DKK AKO BYG ApS (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AKO BYG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ANPARTSSELSKABET AF 1/10 1988 (24 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1985 i AKO INGENIØR- & BYGGEFIRMA A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Andreas Kristian Overgaard i 5 år 8 måneder, inden stoppet d. 12. august 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. august 1991.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKO Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ANKO ØLGOD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANKO Ejendomsinvest ApS
Via ANKO ØLGOD ApS
Direktørposter (1)
-
ANKO Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2021
Ejendomme (7)
Tidslinje (24)
-
AKO Udlejning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Focus Finans I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
ANKO Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.08.2021
Registreringsdato: 20.08.2021
Blå bog (fortsat)
Andreas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2017 - 31.12.2021
Ejerandel: 25% -
Direktør
13.09.2002 - Stadig aktiv
Ejer
15.11.2012 - 30.08.2020
Reel ejer
03.10.2017 - 30.08.2020
Ejer
31.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.11.2009 - 01.07.2011
Reel ejer
01.01.2014 - 21.12.2018
Ejerandel: 80%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ANKO ØLGOD ApS fremviste et overskud på 1.696' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ANKO Ejendomsinvest ApS fremviste et underskud på 12' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 245' DKK (ANKO ØLGOD ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 744' DKK (AKO BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.499' DKK (AKO BYG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25' DKK (ANKO Ejendomsinvest ApS).