Peter Philip Dalgas
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Formulator I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.899' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2021) |
Største underskud: | -7.176' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 8.668' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største gæld: | 18.289' DKK YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af DALGAS HOLDING ApS (13 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 ved Formulator I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Christian Adam Garnov at Peter Philip Dalgas stiftede Formulator I/S den dag i april 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 5 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DALGAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DALGAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Green MAP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Green MAP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2019 - 24.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2010 - 28.07.2015
Direktør
13.01.2015 - 28.07.2015
Bestyrelsesmedlem
04.06.2020 - 24.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 01.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DALGAS HOLDING ApS landede et overskud på 1.094' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) landede et underskud på 3.291' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 760' DKK (YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78' DKK (DALGAS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 566' DKK (YELLOW ADVERTISING A/S (Nu: Yellow Umwelt A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 160' DKK (UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)).