Frederik Øllgaard Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØLLGAARD EL-TEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -174' DKK DK Finest IVS (2017-18) |
Største egenkapital: | 0' DKK DK Finest IVS (2015-16) |
Største gæld: | 410' DKK DK Finest IVS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Surf Nation (6 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2007 i ØLLGAARD EL-TEKNIK ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Frederik Øllgaard Madsen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 29. oktober 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Surf Nation
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Kite Skolen (Nu: Surf Nation) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018 -
DK Finest IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
DK Finest IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2015 - 01.01.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
02.03.2007 - 29.10.2009
Bestyrelsesmedlem
29.10.2009 - 11.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor DK Finest IVS kunne fremvise et underskud på 41' DKK.