Claus Urup
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ansager Antirust/Claus Urup (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -108' DKK ANSAGER ANTIRUST ApS (2016) |
Største egenkapital: | -170' DKK ANSAGER ANTIRUST ApS (2014) |
Største gæld: | 925' DKK ANSAGER ANTIRUST ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ANSAGER ANTIRUST ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ansager Antirust/Claus Urup (23 år 5 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2001 ved Ansager Antirust/Claus Urup som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Urup og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Claus nu besiddet i 23 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor undervognsbehandling.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ansager Antirust/Claus Urup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ANSAGER ANTIRUST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
ANSAGER ANTIRUST ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
UNDERVOGNSGARANTEN A.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2019
Registreringsdato: 14.03.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Ejer
01.12.2010 - 02.07.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2010 - 14.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ANSAGER ANTIRUST ApS fremviste et underskud på 108' DKK.