Viggo Engelund Holm
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VH DESIGN TEXTIL A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Viggo Holm Design Textil v/Viggo Holm (23 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i VH DESIGN TEXTIL A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Viggo Engelund Holm i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. februar 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Viggo Holm Design Textil v/Viggo Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (19)
-
ASX 12735 ApS (Nu: In-væv ApS under Konkurs (1))
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2001
Registreringsdato: 17.12.2001 -
PBH 25.033 ApS (Nu: AFVIKLINGSSELSKABET AF 7.2.2003 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2001
Registreringsdato: 13.08.2001 -
Viggo Holm Design Textil v/Viggo Holm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2001
Registreringsdato: 01.03.2001
Blå bog (fortsat)
Viggo har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1987 - 17.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.10.1996 - 13.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1988 - 19.02.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.04.1982 - 28.02.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Viggo har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 1987 til 2001 hos In-væv ApS under Konkurs (1).