Ole Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOUBOGADE INVESTMENT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.679' DKK TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.057' DKK TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 6.523' DKK TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S) (2023) |
Største gæld: | 4.434' DKK TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKOUBOGADE INVESTMENT A/S (29 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved SKOUBOGADE INVESTMENT A/S (tidligere TRANSALPINO REJSER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Ole Egholm i 29 år 1 måned, før stoppet den 21. april 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANSK BRANCHEANALYSE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ranglistepadel ApS
Via DANSK BRANCHEANALYSE ApS
Direktørposter (2)
-
DANSK BRANCHEANALYSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.2005 -
Ranglistepadel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2023
Repræsentant (1)
-
Hovedstadens Padel Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.12.2022
Tidslinje (16)
-
Ranglistepadel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
Hovedstadens Padel Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
WASTEELS REJSER A/S (Nu: SKOUBOGADE INVESTMENT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2014
Registreringsdato: 26.03.2014
Blå bog (fortsat)
Ole har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Repræsentant
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.02.1977 - 21.04.2006
Bestyrelsesmedlem
22.02.1977 - 21.04.2006
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.10.2010 - 26.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2002 - 24.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor POSE ApS (Nu: DANSK BRANCHEANALYSE ApS) kunne offentliggøre et overskud på 184' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor POSE ApS (Nu: DANSK BRANCHEANALYSE ApS) kunne offentliggøre et underskud på 66' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.679' DKK (TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.523' DKK (TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 174' DKK (POSE ApS (Nu: DANSK BRANCHEANALYSE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Pieter Johannes Berkouwer.