Christine Benn Munck
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christine Benn Munck Thomas Munck (Ejer) |
Største overskud: | 446' DKK HOLSTED LÆGEHUS ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.547' DKK HOLSTED LÆGEHUS ApS (2023) |
Største gæld: | 15.411' DKK HOLSTED LÆGEHUS ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLSTED LÆGEHUS ApS (12 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Christine Benn Munck Thomas Munck som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christine Benn Munck der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Christine i 6 måneder, inden stoppet den 15. oktober 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dagplejemødre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. oktober 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOLSTED LÆGEHUS ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Holsted Lægerne I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
HOLSTED LÆGEHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2012
Tidslinje (7)
-
J.Gissel/J.Jespersen/H.Palmquis/ H.Palmquist (Nu: Lægerne i Torvestræde I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2012
Registreringsdato: 01.08.2012 -
Holsted Lægerne I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2012
Registreringsdato: 01.08.2012 -
HOLSTED LÆGEHUS ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2012
Registreringsdato: 01.08.2012
Blå bog (fortsat)
Christine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Direktør
07.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer
01.01.2005 - 01.08.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2001 - 15.10.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HOLSTED LÆGEHUS ApS fremviste et overskud på 446' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christine' netværk er Camilla Bødtger Simonsen.