Peter Bruun Schneevoigt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pressore/ Peter Schneevoigt (Ejer) |
Største overskud: | 1.035' DKK ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) (2021-22) |
Største underskud: | -383' DKK ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 986' DKK ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) (2021-22) |
Største gæld: | 2.229' DKK VIPER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ONE OAK APS (21 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2001 ved Pressore/ Peter Schneevoigt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Bruun Schneevoigt Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 3 år 7 måneder, før stoppet den 30. september 2004.
Virksomheden opererede indenfor herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ONE OAK APS
Ejerandel: 100% -
PS DISTRIBUTION ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PS DISTRIBUTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2004 -
ONE OAK APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
VIPER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
VIPER ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
MUMS VENTURES ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2016
Registreringsdato: 01.02.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
29.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.05.2003 - Stadig aktiv
Direktør
19.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.11.2003 - 14.11.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.11.2015 - 01.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2001 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) kunne fremvise et overskud på 1.035' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS) kunne fremvise et underskud på 383' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 104' DKK (ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 958' DKK (ApS KBUS 17 NR. 2479 (Nu: ONE OAK APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 106' DKK (PRESSURE - ODENSE ApS (Nu: PS DISTRIBUTION ApS)).