Christian Lauritzen
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2003 - 9. maj 2022 |
Karrieren startede hos: | plan b I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Veronica (5 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 i plan b I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Niels Steenstrup Zeeberg at Christian Lauritzen stiftede plan b I/S den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Veronica
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
COGT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
COGT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2021
Registreringsdato: 11.04.2021 -
Veronica (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.01.2019
Registreringsdato: 17.01.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.04.2021 - 09.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 31.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 30.04.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 01.08.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager