Morten Stampe
Erhvervsaktiv siden: | 13. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSBØRSEN HERNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 618' DKK EU Forum ApS (Nu: Huset 10 ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -688' DKK CIJ HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 2.996' DKK EU Forum ApS (Nu: Huset 10 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 5.805' DKK EU Forum ApS (Nu: Huset 10 ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Stampe (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1998 hos EJENDOMSBØRSEN HERNING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Stampe i 3 år 9 måneder, før stoppet d. 12. december 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Morten Stampe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Erik & Morten Stampe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CIJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Huset 10 ApS
Via CIJ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CIJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021
Ejendomme (8)
Tidslinje (14)
-
CIJ HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
CIJ HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
CIJ EJENDOMME ApS (Nu: Huset 10 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2016
Registreringsdato: 31.10.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
31.07.2007 - 01.01.2021
Ejer
31.07.2007 - Stadig aktiv
Direktør
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.02.2009 - 31.10.2016
Reel ejer
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
31.03.2008 - 19.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Stampe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CIJ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.552' DKK. Igennem holdingselskabet CIJ HOLDING ApS har Morten derfor også ejerandele i Huset 10 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Morten Stampe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CIJ HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 231' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CIJ HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 688' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 618' DKK (EU Forum ApS (Nu: Huset 10 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.996' DKK (EU Forum ApS (Nu: Huset 10 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.552' DKK (CIJ HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Ulrik Thing Potempa.