Torben Bøgwad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bilxperten I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.697' DKK Q Pet ApS (2019-20) |
Største underskud: | -704' DKK Q Pet ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.186' DKK Q Pet ApS (2021) |
Største gæld: | 4.050' DKK Q Pet ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Q Pet ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOB Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2001 hos Bilxperten I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kent Madsen at Torben Bøgwad stiftede Bilxperten I/S den dag i januar 2001. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 8 måneder, før stoppet d. 30. september 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOB Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Petstore Trading ApS
Via TOB Holding ApS -
Q Pet ApS
Via Petstore Trading ApS
Direktørposter (3)
-
Q Pet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2019 -
TOB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2016 -
Petstore Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
Q Pet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2019 -
Petstore Trading ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Pet Store Trading ApS (Nu: Petstore Trading ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2019
Registreringsdato: 01.08.2019 -
Q Pet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2019
Registreringsdato: 08.07.2019 -
Q Pet ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2019
Registreringsdato: 08.07.2019
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
23.09.2016 - 01.08.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2019 - 01.08.2019
Reel ejer
06.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Q Pet ApS kunne fremvise et overskud på 1.697' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Q Pet ApS kunne fremvise et underskud på 704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 370' DKK (Pet Store Trading ApS (Nu: Petstore Trading ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (TOB Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.530' DKK (Q Pet ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4' DKK (TOB Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Frank Foged Birkegaard.