Morten Lindsjø
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Dansk Ejendomspension 3/4/5 (Ejer) |
Største overskud: | 3.704' DKK VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S (2023) |
Største underskud: | -1.745' DKK VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 17.435' DKK VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S (2022) |
Største gæld: | 3.141' DKK VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. LINDSJØ HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 hos I/S Dansk Ejendomspension 3/4/5 (tidligere I/S DANSK EJENDOMSPENSION 3/4/5 DANSK PROJEKTSERVICE APS) som Ejer. Morten Lindsjø købte en andel af virksomheden den 1. januar 1999 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Morten af: Allan Nagel, Claus Knøul Pedersen, Anni Susanne Gabrielsen og 141 andre personer. Titlen som Ejer havde Morten i 6 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. LINDSJØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S
Via M. LINDSJØ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2021 -
M. LINDSJØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021 -
VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2019
Registreringsdato: 05.06.2019 -
VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2007
Registreringsdato: 07.02.2007
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2014 - 04.08.2020
Reel ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.1999 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Morten Lindsjø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. LINDSJØ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.811' DKK. Igennem sit holdingselskab M. LINDSJØ HOLDING ApS har Morten dermed også ejerandele i VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Lindsjø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S fremviste et overskud på 879' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor M. LINDSJØ HOLDING ApS fremviste et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.704' DKK (VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.677' DKK (VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.337' DKK (VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Finn Vestergaard Jessen.