Lise Lotte Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Salon Vivaldi v/Lise Lotte Christensen & Kennet Zahle Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 13.437' DKK ICON HAIRSPA A/S (2021) |
Største underskud: | -4.010' DKK Pact Trade A/S (2021) |
Største egenkapital: | 32.682' DKK ICON HAIRSPA A/S (2023) |
Største gæld: | 16.546' DKK Pact Trade A/S (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos ICON HAIRSPA A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ICON HAIRSPA A/S (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 hos Salon Vivaldi v/Lise Lotte Christensen & Kennet Zahle Nielsen (tidligere Salon Vivaldi v/Lise Lotte Christensen & Aleta Persson Jørgensen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Aleta Persson Jørgensen, Kennet Zahle Nielsen at Lise Lotte Christensen stiftede Salon Vivaldi v/Lise Lotte Christensen & Kennet Zahle Nielsen den dag i januar 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Lise i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor frisørsaloner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
Pact Trade A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.11.2018
Tidslinje (13)
-
HANDELSSELSKABET AF 2/1-2014 IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2019
Registreringsdato: 04.07.2019 -
HANDELSSELSKABET AF 17.06.13 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2019
Registreringsdato: 04.07.2019 -
HANDELSSELSKABET AF 2/1-2014 IVS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2019
Registreringsdato: 04.07.2019
Blå bog (fortsat)
Lise har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.04.2014 - 04.07.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2013 - 04.07.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2010 - 28.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HANDELSSELSKABET AF 2/1-2014 IVS fremviste et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.864' DKK (ICON HAIRSPA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.052' DKK (Pact Trade A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.682' DKK (ICON HAIRSPA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.589' DKK (Pact Trade A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Jan Peter Christensen.