Ole Risch Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK DAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.673' DKK ALFA QUALITY MOVING DENMARK A/S (Nu: ALFA MOBILITY DENMARK A/S) (2015) |
Største underskud: | -2.127' DKK ALFA QUALITY MOVING DENMARK A/S (Nu: ALFA MOBILITY DENMARK A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 39.934' DKK ERIK DAM HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 37.148' DKK ALFA QUALITY MOVING DENMARK A/S (Nu: ALFA MOBILITY DENMARK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos ALFA QUALITY MOVING DENMARK A/S (Nu: ALFA MOBILITY DENMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEGO Leasing (18 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved ERIK DAM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Risch Christiansen i 5 år 1 måned, før fratrædelsen den 7. maj 2003.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 6.183' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEGO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JEGO Byg ApS
Via JEGO HOLDING ApS -
JEGO Industri 2018 ApS
Via JEGO HOLDING ApS -
JEGO EJENDOMME ApS
Via JEGO HOLDING ApS -
Flair Capital ApS
Via JEGO EJENDOMME ApS
Direktørposter (4)
-
JEGO Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2016 -
JEGO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2010 -
JEGO EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2013 -
JEGO Industri 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2018
Ejendomme (4)
Tidslinje (29)
-
JEGO INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
ABC LYS HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
Firma Ole Risch (Nu: JEGO Leasing) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.09.2019
Registreringsdato: 23.09.2019
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
22.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2013 - 17.05.2022
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor JEGO Industri 2018 ApS landede et overskud på 1.855' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor JEGO INVEST ApS landede et underskud på 626' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.183' DKK (ERIK DAM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 151' DKK (ABC LYS HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.934' DKK (ERIK DAM HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -286' DKK (JEGO Byg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jakob Fuhr Hansen.