Lars Høy
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LHS Transport v/Lars Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 6.574' DKK DELTA EJENDOM, AALBORG A/S (2015) |
Største underskud: | -5.722' DKK DELTA EJENDOM, AALBORG A/S (2019) |
Største egenkapital: | 16.035' DKK DELTA EJENDOM, AALBORG A/S (2018) |
Største gæld: | 102.158' DKK DELTA EJENDOM, AALBORG A/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DELTA EJENDOM, AALBORG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af LILUT HOLDING IVS (4 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 hos LHS Transport v/Lars Sørensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Høy der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lars i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 31. januar 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen vognmandsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. januar 2006.
Bestyrelsesposter (1)
-
DELTA EJENDOM, AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
DELTA EJENDOM, AALBORG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
LILUT HOLDING IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2020
Registreringsdato: 07.04.2020 -
LILUT HOLDING IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2019
Registreringsdato: 25.11.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2016 - 07.04.2020
Reel ejer
02.03.2016 - 25.11.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.06.2004 - 31.01.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor LILUT HOLDING IVS kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Martin Harrig.