Bente Bülow-Kornerup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | CLAUS HANSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.966' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -432' DKK Center Dyreklinik ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 46.654' DKK CLAUS HANSEN HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 16.882' DKK BØRGE HANSEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos BØRGE HANSEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CLAUS HANSEN HOLDING A/S (22 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved CLAUS HANSEN HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Bülow-Kornerup Hansen i 22 år, før stoppet den 20. oktober 2022.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.646' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENTE KORNERUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Center Dyreklinik Holding ApS
Via BENTE KORNERUP HOLDING ApS -
Center Dyreklinik ApS
Via Center Dyreklinik Holding ApS -
CD Ejendomme ApS
Via Center Dyreklinik Holding ApS
Direktørposter (4)
-
BENTE KORNERUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2008 -
CD Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2021 -
Center Dyreklinik Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2021 -
Center Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
CLAUS HANSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2022 -
BØRGE HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2002
Tidslinje (15)
-
CLAUS HANSEN HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022 -
CLAUS HANSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2022
Registreringsdato: 20.10.2022 -
CD Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Bente har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2021 - 30.03.2023
Direktør
30.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
29.11.2021 - 30.03.2023
Direktør
29.11.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.09.2017 - 30.03.2023
Direktør
08.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Bente Bülow-Kornerup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENTE KORNERUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.889' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Center Dyreklinik Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Bente Bülow-Kornerup Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Center Dyreklinik ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.508' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Center Dyreklinik ApS kunne offentliggøre et underskud på 432' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 358' DKK (Center Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.153' DKK (Center Dyreklinik Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (CD Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Mette Norup Simonsen.