Pia Lene Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2019 (4 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Piaslyshus (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -172' DKK MP Malerservice ApS (2023) |
Største egenkapital: | -95' DKK MP Malerservice ApS (2023) |
Største gæld: | 597' DKK MP Malerservice ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MP Malerservice ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Piaslyshus (4 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2019 ved Piaslyshus som Ejer. Pia Lene Hansen købte virksomheden Piaslyshus den 1. november 2019. Pia der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Pia i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen den 11. marts 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MP Malerservice ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
MP Malerservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Piaslyshus (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
MP Malerservice ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
MP Malerservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.11.2019 - 11.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MP Malerservice ApS fremviste et underskud på 172' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Maria Kristina Rasmussen.