Torben Aaholm Odgaard
Karrieren startede hos: | A/S BOLIGBYG AF 30.6.1971 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.606' DKK K/S GREENOCK (2021) |
Største underskud: | -892' DKK K/S GREENOCK (2016) |
Største egenkapital: | 15.518' DKK K/S GREENOCK (2022) |
Største gæld: | 34.498' DKK K/S GREENOCK (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS (2023) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved A/S BOLIGBYG AF 30.6.1971 i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Aaholm Odgaard i 19 år 5 måneder, før stoppet den 17. december 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
T. AAHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S GREENOCK
Via ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR -
BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS
Via T. AAHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
T. AAHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2014 -
BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S GREENOCK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2009 -
BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
TORBEN ODGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.02.2015
Registreringsdato: 03.02.2015 -
EAT & DRINK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2014
Registreringsdato: 17.11.2014 -
BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2014
Registreringsdato: 26.06.2014
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
09.11.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
19.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
26.06.2014 - 21.12.2021
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.03.2006 - 03.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Aaholm Odgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T. AAHOLM HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 914' DKK. Gennem holdingselskabet T. AAHOLM HOLDING ApS har Torben derfor også andele i BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Torben Aaholm Odgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S GREENOCK kunne fremvise et overskud på 2.606' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S GREENOCK kunne fremvise et underskud på 892' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 400' DKK (BYGGEKOMPAGNIET CPH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 558' DKK (K/S GREENOCK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.260' DKK (K/S GREENOCK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 197' DKK (ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Niels Brix.