Alf Skovsende
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Malermester Alf Skovsende (Ejer) |
Største overskud: | 616' DKK Malermester Alf Skovsende ApS (2023) |
Største underskud: | -181' DKK AE Holding 2016 IVS (2018) |
Største egenkapital: | 2.152' DKK Malermester Alf Skovsende ApS (Nu: Skovsende Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.921' DKK Malermester Alf Skovsende ApS (Nu: Skovsende Holding ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Malermester Alf Skovsende ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malermester Alf Skovsende (22 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2001 i Malermester Alf Skovsende som Ejer. Alf Skovsende købte virksomheden Malermester Alf Skovsende den 15. februar 2001. Alf der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer havde Alf i 22 år 6 måneder, inden stoppet d. 26. august 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skovsende Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Malermester Alf Skovsende ApS
Via Skovsende Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Malermester Alf Skovsende ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2019 -
Skovsende Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Malermester Alf Skovsende (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.08.2023
Registreringsdato: 26.08.2023 -
AE Holding 2016 IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019 -
AE Imprægnering IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2019
Registreringsdato: 18.12.2019
Blå bog (fortsat)
Alf har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
05.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.02.2001 - 26.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2016 - 18.12.2019
Ejerandel: 50%
Alf Skovsende er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skovsende Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.152' DKK. Igennem sit holdingselskab Skovsende Holding ApS har Alf dermed også ejerandele i Malermester Alf Skovsende ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Alf Skovsende, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Malermester Alf Skovsende ApS fremviste et overskud på 616' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AE Holding 2016 IVS fremviste et underskud på 181' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 616' DKK (Malermester Alf Skovsende ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.152' DKK (Malermester Alf Skovsende ApS (Nu: Skovsende Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.173' DKK (Malermester Alf Skovsende ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alf' netværk er Torben Hoier.