Søren Isager
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Isagers køreskole/MC Værksted Viborg MC Værksted v/Søren Isager (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Isagers køreskole/MC Værksted Viborg MC Værksted v/Søren Isager (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 i Isagers køreskole/MC Værksted Viborg MC Værksted v/Søren Isager (tidligere Isager´s Køreskole) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Isager og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 23 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Isagers køreskole/MC Værksted Viborg MC Værksted v/Søren Isager
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HOPI ADVENTURE ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2004
Registreringsdato: 20.09.2004 -
HOPI ADVENTURE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2004
Registreringsdato: 20.09.2004 -
HOPI ADVENTURE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2003
Registreringsdato: 22.01.2003
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.01.2003 - 20.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab