Jesper Morgenstjerne Yde Flensted
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vores Værtshus (Ejer) |
Største overskud: | 3.166' DKK HEDENSTED SPILDEVAND A/S (2019) |
Største underskud: | -335.953' DKK HEDENSTED SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.709.999' DKK HEDENSTED SPILDEVAND A/S (2014) |
Største gæld: | 279.968' DKK HEDENSTED SPILDEVAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos HEDENSTED SPILDEVAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vores Værtshus (18 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 i Vores Værtshus (tidligere Flensteds Pub v/Jesper Flensted) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Morgenstjerne Yde Flensted der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jesper i 18 år 4 måneder, inden stoppet d. 10. maj 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. maj 2019.
Repræsentant (1)
-
Dansk Folkeparti Hedensted
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HEDENSTED SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022
Tidslinje (6)
-
Dansk Folkeparti Hedensted
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.01.2024
Registreringsdato: 28.01.2024 -
HEDENSTED SPILDEVAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022 -
Flensteds Pub v/Jesper Flensted (Nu: Vores Værtshus) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.05.2019
Registreringsdato: 10.05.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.12.2000 - 10.05.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2010 - 18.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Morgenstjerne Yde Flensted har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HEDENSTED SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 5.602' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2010 til 2014 hos ESØ DEPONIGAS A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.602' DKK (HEDENSTED SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.686.549' DKK (HEDENSTED SPILDEVAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (ESØ DEPONIGAS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Ole Pedersen.