Peter Bekke
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lynegaards Entreprenørservice v/Peter Bekke (Ejer) |
Største overskud: | 595' DKK L. E. S. ENTREPRISE A/S (2016) |
Største underskud: | -579' DKK L. E. S. ENTREPRISE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 5.438' DKK Bekke Ejendomme A/S (2023) |
Største gæld: | 8.699' DKK Bekke Ejendomme A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bekke Ejendomme A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af L. E. S. ENTREPRISE A/S (16 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2001 ved Lynegaards Entreprenørservice v/Peter Bekke med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Bekke der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 7 år 2 måneder, før stoppet den 31. marts 2008.
Virksomheden opererede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BEKKE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
L. E. S. ENTREPRISE A/S
Via BEKKE HOLDING ApS -
Bekke Ejendomme A/S
Via BEKKE HOLDING ApS -
Kjærgaard Ejendom ApS
Via BEKKE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
L. E. S. ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008 -
BEKKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2010 -
Bekke Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2020 -
Kjærgaard Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
L. E. S. ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2008 -
Bekke Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Bekke Entreprise ApS (Nu: Ejendom og Admin ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
Z L Automobiler ApS (Nu: HA Account ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
Bekke Entreprise ApS (Nu: Ejendom og Admin ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
25.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.11.2020 - 09.11.2023
Ejerandel: 100%
Peter Bekke ejer desuden også holdingselskabet Kjærgaard Ejendom ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Kjærgaard Ejendom ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Peter Bekke, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor L. E. S. ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et overskud på 595' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor L. E. S. ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et underskud på 579' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 420' DKK (Bekke Ejendomme A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Kjærgaard Ejendom ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.438' DKK (Bekke Ejendomme A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Kjærgaard Ejendom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Carina Kjærsgaard Bekke.