Jan Langkjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jan Langkjær (Stifter) |
Største overskud: | 13.052' DKK LH HOCKERUP A/S (2022-23) |
Største underskud: | -4.961' DKK LH HOCKERUP A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 22.561' DKK LH HOCKERUP A/S (2022-23) |
Største gæld: | 29.772' DKK LH HOCKERUP A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos LH HOCKERUP A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jan Langkjær (23 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 i Jan Langkjær (tidligere Langkjær Grønt Jan Langkjær) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Jan Langkjær og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jan nu besiddet i 23 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jan Langkjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Langkjær Consult ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dansk Miljø Consult ApS
Via Langkjær Consult ApS -
DMC Entreprise ApS
Via Langkjær Consult ApS
Direktørposter (3)
-
Dansk Miljø Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2018 -
Langkjær Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2024 -
DMC Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Langkjær Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Langkjær Consult ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
DMC Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
05.10.2017 - 12.08.2024
Ejer
05.10.2017 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
30.03.2017 - 08.10.2017
Ejer
30.03.2017 - 09.10.2017
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.03.2017 - 18.02.2021
Reel ejer
09.10.2017 - 24.01.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Reel ejer
16.06.2017 - 03.09.2018
Ejer
16.06.2017 - 03.09.2018
Direktør
16.06.2017 - 18.12.2018
Reel ejer
16.06.2017 - 03.03.2021
Direktør
19.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.03.2021 - 04.03.2021
Reel ejer
05.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Jan Langkjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Langkjær Consult ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 704' DKK. Gennem sit holdingselskab Langkjær Consult ApS har Jan dermed også andele i Dansk Miljø Consult ApS (33.34-49.99%) & DMC Entreprise ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Langkjær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor LH HOCKERUP A/S landede et overskud på 3.372' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JSS Consult ApS landede et underskud på 367' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.240' DKK (Dansk Miljø Consult ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.747' DKK (Dansk Miljø Consult ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 78' DKK (DMC Entreprise ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Johan Staack Stoustrup.