Ove Juul Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | OJM HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 393' DKK OJM HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -74' DKK OJM HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.110' DKK OJM HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.509' DKK OJM HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos OJM HOLDING ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af OJM HOLDING ApS (23 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2001 hos OJM HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Ove Juul Madsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Ove nu besiddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et underskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
OJM HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kerteminde Marineservice O.Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
OJM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Hanne Svensson & Ove Juul Madsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015 -
Kerteminde Marineservice O.Madsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
KERTEMINDE MARINESERVICE A/S (Nu: HOM AF 01.01.2014 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014
Blå bog (fortsat)
Ove har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2005 - 29.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.06.2001 - 01.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Juul Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OJM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.012' DKK. Igennem sit holdingselskab OJM HOLDING ApS har Ove dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Ove Juul Madsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor OJM HOLDING ApS fremviste et overskud på 393' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor OJM HOLDING ApS fremviste et underskud på 74' DKK.