Kristian Eigil Blak
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Net-X I/S (Ejer) |
Største overskud: | 111.971' DKK PEDER BLAK HOLDING ApS (Nu: PJBH HOLDING ApS) (2023) |
Største underskud: | -16.745' DKK OIP Holding A/S (2020) |
Største egenkapital: | 227.170' DKK KRISTIAN BLAK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 233.321' DKK Grønnely A/S (Nu: Fælles Holding 2001 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos Old Irish Pub Denmark A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRISTIAN BLAK HOLDING ApS (14 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 ved Net-X I/S (tidligere Blak I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Peder Johan Blak at Kristian Eigil Blak stiftede Net-X I/S den dag i januar 2001. Rollen som Ejer og Stifter havde Kristian i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KRISTIAN BLAK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (25)
-
Fælles Holding 2001 ApS
Via KRISTIAN BLAK HOLDING ApS -
Grønvej 11-13 ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Algade Ejby ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Gydevej 17A-B ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Jernbanegade 34-36 ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Rostgårdsvej 2-5 ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Toldbodgade 3-13 ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
Torvet 1-9 ApS
Via Fælles Holding 2001 ApS -
BAR & DISKOTEK INVEST ApS
Via KRISTIAN BLAK HOLDING ApS -
Fælles Holding 2022 ApS
Via KRISTIAN BLAK HOLDING ApS -
Præstø Landevej 25 ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Søndergade 1 - Gelsted ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Torvet 1 - Fuglebjerg ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Asminderødgade 53 ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Agerbølvej 2A-D ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Toftebovej 7A+B ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
Materiel Selskab ApS
Via Fælles Holding 2022 ApS -
OIP Group ApS
Via KRISTIAN BLAK HOLDING ApS -
OIP Services ApS
Via OIP Group ApS -
OIP Holding A/S
Via OIP Services ApS -
Old Irish Pub Denmark A/S
Via OIP Holding A/S -
Claes Ejendomme Holding ApS
Via KRISTIAN BLAK HOLDING ApSNyt selskab -
Algade 23 Syd ApS
Via Claes Ejendomme Holding ApSNyt selskab -
Holbækvej 2 Hvalsø ApS
Via Claes Ejendomme Holding ApSNyt selskab -
Østergade 4-6 Helsinge ApS
Via Claes Ejendomme Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (18)
-
BAR & DISKOTEK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2023 -
Toldbodgade 3-13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Agerbølvej 2A-D ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2022 -
Præstø Landevej 25 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
Rostgårdsvej 2-5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Materiel Selskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
Torvet 1-9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Algade Ejby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Asminderødgade 53 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2022 -
Toftebovej 7A+B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2022 -
Fælles Holding 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022 -
Jernbanegade 34-36 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Fælles Holding 2001 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Søndergade 1 - Gelsted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2022 -
Torvet 1 - Fuglebjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2022 -
KRISTIAN BLAK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2022 -
Gydevej 17A-B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022 -
Grønvej 11-13 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (93)
-
OIP Holding A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
Old Irish Pub Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
BAR & DISKOTEK INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kristian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
11.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer og Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kristian Eigil Blak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KRISTIAN BLAK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 227.170' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne BAR & DISKOTEK INVEST ApS (51%), Fælles Holding 2022 ApS (50%) og Claes Ejendomme Holding ApS (80%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kristian Eigil Blak, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KRISTIAN BLAK HOLDING ApS landede et overskud på 111.269' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Grønnely A/S (Nu: Fælles Holding 2001 ApS) landede et underskud på 15.057' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 111.971' DKK (PEDER BLAK HOLDING ApS (Nu: PJBH HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.057' DKK (Grønnely A/S (Nu: Fælles Holding 2001 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 227.170' DKK (KRISTIAN BLAK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.595' DKK (Fælles Holding 2022 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Peder Johan Blak.